terça-feira, fevereiro 06, 2007

Contas..

Para quem gosta de matemática, algumas curiosidades:

Veja o que acontece se multiplicarmos 37 por múltiplos de 3:

3 x 37 = 111
6 x 37 = 222
9 x 37 = 333
12 x 37 = 444
15 x 37 = 555
18 x 37 = 666
21 x 37 = 777
24 x 37 = 888
27 x 37 = 999

Agora veja isto:
111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321


Veja este trapézio:
1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111

E este outro trapézio:
1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

E este outro:
0 x 9 + 8 = 8

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
987654321 x 9 - 1 = 8888888888
9876543210 x 9 - 2 = 88888888888

Quem terá descoberto isto???
eu não fui...

8 Comments:

Blogger Kableira said...

só este lado giro da matemática é que não se dá nas escolas! foi por isso que a matemática nunca foi a minha displina favorita...

6:33 da tarde  
Blogger Crystalzinho said...

interessante!
Bjs

10:12 da tarde  
Blogger Geo said...

curioso...

bj

10:39 da tarde  
Blogger lifeyes said...

Eu também não fui (quem me dera) apesar de gostar muito de matemática e de já conhecer :)

11:18 da tarde  
Blogger Fallen Angel said...

Alguém que não tem mais nada que fazer, de certezinha...

10:42 da manhã  
Blogger Francis said...

eu tambem não.

11:31 da manhã  
Blogger linfoma_a-escrota said...

SOnhei que havia de conhecer hoje uma miuda matematica que se intitulasse de eumesma, diz-me està-te sempre a acontecer ou sou sò eu que sou uma putinha linda?

www.motoratasdemarte.blogspot.com

1:05 da tarde  
Blogger APC said...

Muito giro, mesmo! :-)

:-)

E para ver se uma máquina calculadora está boa:

12345679 X o resultado de um número multiplicado por 9 = esse número.

Exs:
12345679 * 45 = 55555555...
12345679 * 27 = 33333333...
Etc.

Mas uma boa, mesmo boa, recebi hoje por mail, e ensina a resolver multiplicações desenhando. Se quiseres mando-te.

:-)

2:30 da tarde  

Enviar um comentário

<< Home